AZNAR COSTA ENRIQUE ROBERTO
Informe ejecutivo de AZNAR COSTA ENRIQUE ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE AZNAR COSTA ENRIQUE ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZCOSTA SA | Consejero | 22/07/2022 | |
AZCOSTA SA | Secretario | 22/07/2022 | |
AZCOSTA SA | Consejero Delegado Solidario | 22/07/2022 |
VINCULACIONES DE AZNAR COSTA ENRIQUE ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZNAR COSTA ENRIQUE ROBERTO
Empresa: BOSCARVI PERCY ZARAGOZA SL
Liquidador Solidario
- Aznar Costa Enrique Roberto
- Carbone Bañeres Ana-isabel-maria-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 32610, I/A 8 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-50
Empresa: BOSCARVI PERCY ZARAGOZA SL
Administrador Solidario
- Aznar Costa Enrique Roberto
- Carbone Bañeres Ana-isabel-maria-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 32610, I/A 8 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-50
Empresa: BOSCARVI PERCY ZARAGOZA SL
Administrador Solidario
- Aznar Costa Enrique Roberto
- Carbone Bañeres Ana-isabel-maria-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2880 , F 64, S 8, H Z 32610, I/A 6 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-50
Empresa: BOSCARVI PERCY ZARAGOZA SL
Consejero Delegado Solidario
- Aznar Costa Enrique Roberto
- Carbone Bañeres Ana
Consejero
- Aznar Costa Ana Cristina
- Aznar Costa Enrique Roberto
- Aznar Costa Maria Rosa
- Carbone Bañeres Ana
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2880 , F 64, S 8, H Z 32610, I/A 6 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-50
Empresa: LABORATORIO DE ENSAYOS TECNICOS SA
Administrador Solidario
- Aznar Costa Enrique Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 112, S 8, H Z 10463, I/A 15 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-50
Empresa: AZCOSTA SA
Consejero Delegado Solidario
- Aznar Costa Enrique Roberto
- Aznar Costa Maria Rosa
Consejero
- Aznar Costa Ana Cristina
- Aznar Costa Enrique Roberto
- Aznar Costa Maria Rosa
Presidente
Secretario
- Aznar Costa Enrique Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4088 , F 159, S 8, H Z 14376, I/A 7 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-50
Empresa: AZCOSTA SA
Consejero Delegado Solidario
- Aznar Costa Enrique Roberto
- Aznar Costa Maria Rosa
Consejero
- Aznar Costa Ana Cristina
- Aznar Costa Enrique Roberto
- Aznar Costa Joaquin
- Aznar Costa Maria Rosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4088 , F 159, S 8, H Z 14376, I/A 7 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-50
Empresa: LABORATORIO DE ENSAYOS TECNICOS SA
Administrador Solidario
- Aznar Costa Enrique Roberto
- Prats Rivera Javier Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 112, S 8, H Z 10463, I/A 13 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-50
Empresa: AZCOSTA SA
Consejero Delegado Solidario
- Aznar Costa Enrique Roberto
- Aznar Costa Maria Rosa
Consejero
- Aznar Costa Ana Cristina
- Aznar Costa Enrique Roberto
- Aznar Costa Joaquin
- Aznar Costa Maria Rosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 147, S 8, H Z 14376, I/A 5 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-50
Empresa: ELABORA ENSAYA INTERNACIONAL SL
Liquidador Solidario
- Aznar Costa Enrique Roberto
- Bauza Castello Juan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5972 , F 218, S 8, H SE104461, I/A 3 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-41
VER MAS ACTOS
Información de AZNAR COSTA ENRIQUE ROBERTO
Mostramos los datos de AZNAR COSTA ENRIQUE ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZNAR COSTA ENRIQUE ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos