BORRIES ARQUITECTOS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Son Armadans, 8
Código Postal 07014
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social BORRIES ARQUITECTOS SLP
CIF B57598203
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 12/12/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Borries Oliver Wolfgang Friedrich
VINCULACIONES DE BORRIES ARQUITECTOS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BORRIES ARQUITECTOS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borries Oliver Wolfgang Friedrich | Liquidador | 01/06/2012 | 01/06/2012 |
Borries Oliver Wolfgang Friedrich | Socio único | 01/06/2012 | |
Borries Oliver Wolfgang Friedrich | Socio Unico | 07/09/2009 | 01/06/2012 |
Borries Oliver Wolfgang Friedrich | Administrador Unico | 07/09/2009 | 01/06/2012 |
ACTOS BORME DE BORRIES ARQUITECTOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 96, S 8, H PM 64516, I/A 2 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 96, S 8, H PM 64516, I/A 2 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 96, S 8, H PM 64516, I/A 2 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-07
Administrador Unico
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 96, S 8, H PM 64516, I/A 2 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-3-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 95, S 8, H PM 64516, I/A 1 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 95, S 8, H PM 64516, I/A 1 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-07
Dirección:C/ SON ARMADANS 8 Bl.5 3 D (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:12/12/08
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La actividad propia de los profesionales de la Arquitectura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 95, S 8, H PM 64516, I/A 1 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-07