BORRIES OLIVER WOLFGANG FRIEDRICH
Informe ejecutivo de BORRIES OLIVER WOLFGANG FRIEDRICH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BORRIES OLIVER WOLFGANG FRIEDRICH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OIB ARCHITECTURE SLP | Administrador Unico | 09/10/2015 |
VINCULACIONES DE BORRIES OLIVER WOLFGANG FRIEDRICH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRIES OLIVER WOLFGANG FRIEDRICH
Empresa: OIB ARCHITECTURE SLP
Administrador Unico
- Borries Oliver Wolfgang Friedrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 51, S 8, H PM 77177, I/A 1 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-07
Empresa: SIMPLEX GROUP MALLORCA SL
Liquidador
- Borries Oliver Wolfgang Friedrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427 , F 63, S 8, H PM 65930, I/A 2 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-07
Empresa: SIMPLEX GROUP MALLORCA SL
Administrador Unico
- Borries Oliver Wolfgang Friedrich
Liquidador
- Borries Oliver Wolfgang Friedrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427 , F 63, S 8, H PM 65930, I/A 2 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-07
Empresa: BORRIES ARQUITECTOS SLP
Liquidador
- Borries Oliver Wolfgang Friedrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 96, S 8, H PM 64516, I/A 2 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-07
Empresa: BORRIES ARQUITECTOS SLP
Administrador Unico
- Borries Oliver Wolfgang Friedrich
Liquidador
- Borries Oliver Wolfgang Friedrich
Socio único
- Borries Oliver Wolfgang Friedrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 96, S 8, H PM 64516, I/A 2 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-07
Empresa: BORRIESGROUP SL
Liquidador
- Borries Oliver Wolfgang Friedrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 140, S 8, H PM 58075, I/A 2 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-07
Empresa: BORRIESGROUP SL
Administrador Unico
- Borries Oliver Wolfgang Friedrich
Liquidador
- Borries Oliver Wolfgang Friedrich
Socio único
- Borries Oliver Wolfgang Friedrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 140, S 8, H PM 58075, I/A 2 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-07
Empresa: SIMPLEX GROUP MALLORCA SL
Administrador Unico
- Borries Oliver Wolfgang Friedrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427 , F 62, S 8, H PM 65930, I/A 1 (12/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-118-07
Empresa: BORRIES ARQUITECTOS SLP
Administrador Unico
- Borries Oliver Wolfgang Friedrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 95, S 8, H PM 64516, I/A 1 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-07
Empresa: BORRIES ARQUITECTOS SLP
Socio Único
- Borries Oliver Wolfgang Friedrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 95, S 8, H PM 64516, I/A 1 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-07
Información de BORRIES OLIVER WOLFGANG FRIEDRICH
Mostramos los datos de BORRIES OLIVER WOLFGANG FRIEDRICH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRIES OLIVER WOLFGANG FRIEDRICH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos