BRUC SUBCO II SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Burgos, 16
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BRUC SUBCO II SL
CIF B88126370
Capital Social 3600.0 Euros
Fecha de Constitución 08/06/2018
Nombres Anteriores
- BOM SUBCO II SL
- GLOBAL DORIAN SL
Órgano Administración Consejo de administración
Administrador Único Santiago Perez Antonio
VINCULACIONES DE BRUC SUBCO II SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BRUC SUBCO II SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bejar Ochoa Juan | Liquidador Solidario | 09/02/2023 | 09/02/2023 |
Bejar Ochoa Juan | Consejero Delegado Solidario | 24/08/2018 | 09/02/2023 |
Bejar Ochoa Juan | Consejero | 24/08/2018 | 09/02/2023 |
Bejar Ochoa Juan | Presidente | 24/08/2018 | 09/02/2023 |
Beldarrain Santos Manuel | Secretario | 24/08/2018 | 09/02/2023 |
Beldarrain Santos Manuel | Consejero | 24/08/2018 | 09/02/2023 |
Beldarrain Santos Manuel | Consejero Delegado Solidario | 24/08/2018 | 09/02/2023 |
Martinez Gonzalez Laura | Secretario No Consejero | 09/02/2023 | 09/02/2023 |
Martinez Lopez Jorge | Liquidador Solidario | 09/02/2023 | 09/02/2023 |
Martinez Lopez Jorge | Consejero | 15/12/2020 | 09/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BRUC SUBCO II SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38101 , F 23, S 8, H M 673746, I/A 10 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38101 , F 23, S 8, H M 673746, I/A 10 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Liquidador Solidario
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38101 , F 23, S 8, H M 673746, I/A 10 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38101 , F 23, S 8, H M 673746, I/A 10 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38101 , F 22, S 8, H M 673746, I/A 8 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38101 , F 22, S 8, H M 673746, I/A 8 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38101 , F 22, S 8, H M 673746, I/A 7 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38101 , F 21, S 8, H M 673746, I/A 6 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-28
Empresa: BOM SUBCO II SL
- BRUC SUBCO II SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38101 , F 21, S 8, H M 673746, I/A 5 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Empresa: BOM SUBCO II SL
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38101 , F 21, S 8, H M 673746, I/A 4 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-28