ALBATROS INVERSIONES FINANCIERAS SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 18
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALBATROS INVERSIONES FINANCIERAS SICAV
Nombres Anteriores
- BOLSA TRANSOCEANICA SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ALBATROS INVERSIONES FINANCIERAS SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALBATROS INVERSIONES FINANCIERAS SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfeiran Espinosa Antonio | Consejero | 19/02/2014 | 30/01/2023 |
Bernad De Herrera Pablo Manuel | Consejero | 14/05/2021 | 30/01/2023 |
Bernad De Herrera Pablo Manuel | Secretario | 14/05/2021 | 30/01/2023 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 31/10/2019 | 30/01/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/10/2014 | 30/01/2023 |
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 18/07/2018 | 30/01/2023 |
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 07/10/2020 | 30/01/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 29/12/2020 | 30/01/2023 |
Olaberra Bentron Garikoitz | Vicesecretario No Consejero | 28/04/2021 | 30/01/2023 |
Peñalosa Lopez-pin Esperanza | Apoderado | 19/03/2014 | 30/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALBATROS INVERSIONES FINANCIERAS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32081 , F 55, S 8, H M 242105, I/A 32 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32081 , F 55, S 8, H M 242105, I/A 32 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32081 , F 55, S 8, H M 242105, I/A 32 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32081 , F 55, S 8, H M 242105, I/A 32 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32081 , F 55, S 8, H M 242105, I/A 32 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32081 , F 54, S 8, H M 242105, I/A 31 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32081 , F 54, S 8, H M 242105, I/A 31 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32081 , F 54, S 8, H M 242105, I/A 30 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-84-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32081 , F 54, S 8, H M 242105, I/A 29 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32081 , F 53, S 8, H M 242105, I/A 28 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-28