COTONER MACAYA NICOLAS
Informe ejecutivo de COTONER MACAYA NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE COTONER MACAYA NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Cons.NO Ejec | 11/01/2021 | |
DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA | Apoderado | 26/04/2018 |
VINCULACIONES DE COTONER MACAYA NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COTONER MACAYA NICOLAS
Consejero
- Cotoner Macaya Nicolas
Secretario
- Cotoner Macaya Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32081 , F 54, S 8, H M 242105, I/A 31 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA
Cons.NO Ejec
- Cotoner Macaya Nicolas
- Martin- Jadraque Saez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36822 , F 213, S 8, H M 20301, I/A 151 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Consejero
- Alfeiran Espinosa Antonio
- Cotoner Macaya Nicolas
- Peñalosa Lopez-pin Esperanza
Presidente
Secretario
- Cotoner Macaya Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32081 , F 53, S 8, H M 242105, I/A 27 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
Consejero
- Cotoner Macaya Nicolas
Secretario
- Cotoner Macaya Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32081 , F 52, S 8, H M 242105, I/A 25 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-28
Empresa: GALDO 1924 SICAV
Consejero
- Ceron Sanchez Rocio
- Cotoner Macaya Nicolas
Presidente
- Cotoner Macaya Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31038 , F 117, S 8, H M 558674, I/A 8 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Empresa: INVERSIONES ESFIMO SICAV
Consejero
- Cotoner Macaya Nicolas
Vicesecret.
- Cotoner Macaya Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 123, S 8, H M 248199, I/A 28 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28
Empresa: VELLON INVESTMENT SICAV
Consejero
- Cotoner Macaya Nicolas
Presidente
- Cotoner Macaya Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31170 , F 66, S 8, H M 285592, I/A 26 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Secretario
- Cotoner Macaya Nicolas
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32081 , F 51, S 8, H M 242105, I/A 23 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
Empresa: CREDIT SUISSE AG
Apoderado Mancomunado
- Cotoner Macaya Nicolas
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34386 , F 57, S 8, H M 208189, I/A 108 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
Empresa: DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA
Apoderado
- Cotoner Macaya Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35260 , F 156, S 8, H M 506294, I/A 632 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
VER MAS ACTOS
Información de COTONER MACAYA NICOLAS
Mostramos los datos de COTONER MACAYA NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COTONER MACAYA NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos