BOLINVER SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BOLINVER SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BOLINVER SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOLINVER SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCA MARCH SA | EntidDeposit | 23/11/2009 | 29/03/2023 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado Solidario | 28/12/2018 | 29/03/2023 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 28/12/2018 | 29/03/2023 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 28/12/2018 | 29/03/2023 |
Damborenea Agorria Iñigo | Secretario No Consejero | 23/11/2009 | 29/03/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 18/02/2015 | 29/03/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Secretario No Consejero | 28/12/2018 | 29/03/2023 |
Pascual Navarro Jose Manuel | Presidente | 28/12/2018 | 29/03/2023 |
Pascual Navarro Jose Manuel | Consejero | 28/12/2018 | 29/03/2023 |
Pascual Navarro Jose Manuel | Liquidador | 29/03/2023 | 29/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BOLINVER SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21245 , F 99, S 8, H M 40959, I/A 56 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21245 , F 99, S 8, H M 40959, I/A 56 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21245 , F 99, S 8, H M 40959, I/A 56 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-28
Auditor
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21245 , F 99, S 8, H M 40959, I/A 56 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21245 , F 99, S 8, H M 40959, I/A 54 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Organización de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21245 , F 98, S 8, H M 40959, I/A 53 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-184-28
- PASEO DE LA CASTELLANA , 29, (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21245 , F 97, S 8, H M 40959, I/A 52 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social y régimen jurídico . Designacion del depositario. NUEVA ENTIDAD DEPOSITARIA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21245 , F 97, S 8, H M 40959, I/A 52 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Apoderado Solidario
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21245 , F 97, S 8, H M 40959, I/A 52 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21245 , F 97, S 8, H M 40959, I/A 52 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28