PASCUAL NAVARRO GONZALO
Informe ejecutivo de PASCUAL NAVARRO GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PASCUAL NAVARRO GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIA4 ASSESSORS SCP | Soc.Prof. | 25/05/2016 | |
TRIA4 ASSESSORS SCP | Administrador Solidario | 25/05/2016 |
VINCULACIONES DE PASCUAL NAVARRO GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL NAVARRO GONZALO
Empresa: BOLINVER SICAV
Consejero Delegado
- Pascual Navarro Gonzalo
Consejero
- Damborenea Agorria Iñigo
- Gandia Balaguer Jose Luis
- Pascual Navarro Gonzalo
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Pascual Navarro Gonzalo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21245 , F 97, S 8, H M 40959, I/A 52 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Empresa: TRIA4 ASSESSORS SCP
Administrador Solidario
- Pascual Navarro Gonzalo
- Sendra De Bona Juan Eduardo
- Zaballos Roda Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6436, L 3741, F 12, S 8, H V 67838, I/A 2 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-46
Empresa: TRIA4 ASSESSORS SCP
Soc.Prof.
- Pascual Navarro Gonzalo
- Sendra De Bona Juan Eduardo
- Zaballos Roda Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6436, L 3741, F 12, S 8, H V 67838, I/A 2 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-46
Empresa: ALEMANY MINERALS SL
Administrador Unico
- Pascual Navarro Gonzalo
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6247, L 3552, F 171, S 8, H V 63899, I/A 7 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-46
Empresa: SOCITEX IBERIA SL
Administrador Unico
- Pascual Navarro Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9936, L 7218, F 40, S 8, H V 164401, I/A 4 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-46
Empresa: SOCITEX IBERIA SL
Administrador Unico
- Pascual Navarro Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9936, L 7218, F 37, S 8, H V 164401, I/A 1 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-46
Empresa: BOLINVER SICAV
Consejero Delegado
- Pascual Navarro Gonzalo
Consejero
- Pascual Navarro Gonzalo
Presidente
- Pascual Navarro Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21245 , F 95, S 8, H M 40959, I/A 47 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-28
Empresa: BOLINVER SICAV
Representante
- Pascual Navarro Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21245 , F 93, S 8, H M 40959, I/A 42 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-28
Información de PASCUAL NAVARRO GONZALO
Mostramos los datos de PASCUAL NAVARRO GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL NAVARRO GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos