BOGARIS RESIDENTIAL SL - EXTINGUIDA
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social BOGARIS RESIDENTIAL SL
CIF B91077586
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario BOGARIS SL
VINCULACIONES DE BOGARIS RESIDENTIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOGARIS RESIDENTIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOGARIS SL | Socio Unico | 27/01/2010 | 29/12/2015 |
Castillo Morales Juan | Apoderado Solidario | 24/10/2013 | 29/12/2015 |
Charlo Molina Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/01/2013 | 29/12/2015 |
Charlo Molina Rodrigo | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/01/2013 | 29/12/2015 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 08/04/2013 | 29/12/2015 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Consejero | 08/04/2013 | 29/12/2015 |
Gallego Gonzalez Rosa Maria | Apoderado Solidario | 24/10/2013 | 29/12/2015 |
Gomez Rios Gonzalo | Apoderado Solidario | 24/10/2013 | 29/12/2015 |
Gomez Rios Gonzalo | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/01/2013 | 29/12/2015 |
GONGALTRES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 08/04/2013 | 29/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BOGARIS RESIDENTIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5786 , F 35, S 8, H SE 41758, I/A 23 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5786 , F 35, S 8, H SE 41758, I/A 23 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5786 , F 35, S 8, H SE 41758, I/A 23 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-41
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5786 , F 35, S 8, H SE 41758, I/A 22 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-41
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5786 , F 35, S 8, H SE 41758, I/A 22 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-41
- Sociedades absorbidas: BOGARIS RESIDENTIAL 5 SL
- Sociedades absorbidas: BOGARIS RESIDENTIAL BUL-PC SL
- Sociedades absorbidas: BOGARIS RESIDENTIAL ROM-PC SL
- Sociedades absorbidas: BOGARIS RESIDENTIAL POR-PC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5111 , F 224, S 8, H SE 41758, I/A 21 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5111 , F 224, S 8, H SE 41758, I/A 20 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5111 , F 223, S 8, H SE 41758, I/A 19 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-41
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5111 , F 223, S 8, H SE 41758, I/A 19 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-41
Apoderado Mancomunado Solidario
- Charlo Molina Francisco Javier
- Charlo Molina Rodrigo
- Gomez Rios Gonzalo
- Gonzalez Humanes Juan Carlos
- Gonzalo Ybarra Francisco Javier
- Lopez Cantelar Dionisio Rafael
- Marin Rodriguez Francisco Javier
- Melgarejo Martinez De Abellanosa Gonzalo
- Moyano Reyes Manuel Alfonso
- Peñalver Mozas Jose Maria
- Suarez Acevedo Fernando
- Viera Vileya Javier
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5111 , F 221, S 8, H SE 41758, I/A 18 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41