BOGARIS RESIDENTIAL 5 SL - EXTINGUIDA
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social BOGARIS RESIDENTIAL 5 SL
CIF B91734384
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 10/03/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BOGARIS RESIDENTIAL 5 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOGARIS RESIDENTIAL 5 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOGARIS RESIDENTIAL SL | Socio único | 23/12/2013 | |
Charlo Molina Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/01/2013 | 23/12/2013 |
Charlo Molina Rodrigo | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/01/2013 | 23/12/2013 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Presidente | 09/04/2013 | 23/12/2013 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/04/2013 | 23/12/2013 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Consejero | 09/04/2013 | 23/12/2013 |
Gomez Rios Gonzalo | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/01/2013 | 23/12/2013 |
GONGALTRES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/04/2013 | 23/12/2013 |
GONGALTRES SL | Consejero | 09/04/2013 | 23/12/2013 |
Gonzalez Humanes Juan Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/01/2013 | 23/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BOGARIS RESIDENTIAL 5 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5147 , F 73, S 8, H SE 79011, I/A 7 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5147 , F 73, S 8, H SE 79011, I/A 7 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Socio único
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5147 , F 73, S 8, H SE 79011, I/A 7 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4906 , F 9, S 8, H SE 79011, I/A 6 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-41
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4906 , F 9, S 8, H SE 79011, I/A 6 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-41
Apoderado Mancomunado Solidario
- Charlo Molina Francisco Javier
- Charlo Molina Rodrigo
- Gomez Rios Gonzalo
- Gonzalez Humanes Juan Carlos
- Gonzalo Ybarra Francisco Javier
- Lopez Cantelar Dionisio Rafael
- Marin Rodriguez Francisco Javier
- Melgarejo Martinez De Abellanosa Gonzalo
- Moyano Reyes Manuel Alfonso
- Peñalver Mozas Jose Maria
- Suarez Acevedo Fernando
- Viera Vileya Javier
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4906 , F 7, S 8, H SE 79011, I/A 5 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4906 , F 7, S 8, H SE 79011, I/A 5 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4906 , F 7, S 8, H SE 79011, I/A 4 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4906 , F 5, S 8, H SE 79011, I/A 3 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-41