COQUINA SOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ribera del Loira, 60
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COQUINA SOLAR SL
CIF B90341041
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/09/2017
Nombres Anteriores
- BOGARIS PV1 SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gomez Gomez Guillermo
Propietario ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE COQUINA SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COQUINA SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENDESA GENERACION SA | Apoderado | 13/09/2021 | 18/07/2022 |
ENDESA SA | Apoderado | 13/09/2021 | 18/07/2022 |
ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL | Apoderado | 13/09/2021 | 18/07/2022 |
ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL | Socio Unico | 09/06/2021 | 18/07/2022 |
Gomez Gomez Guillermo | Administrador Unico | 09/06/2021 | 18/07/2022 |
Charlo Molina Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2018 | 14/09/2021 |
Charlo Molina Rodrigo | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2018 | 14/09/2021 |
Lopez Cantelar Dionisio Rafael | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2018 | 14/09/2021 |
Melgarejo Martinez De Abellanosa Gonzalo | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2018 | 14/09/2021 |
Simon Luis Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2018 | 14/09/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COQUINA SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42314 , F 159, S 8, H M 749068, I/A 6 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42314 , F 159, S 8, H M 749068, I/A 6 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Empresa: BOGARIS PV1 SL
- COQUINA SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42314 , F 158, S 8, H M 749068, I/A 5 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-28
Empresa: BOGARIS PV1 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42314 , F 158, S 8, H M 749068, I/A 4 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-28
Empresa: BOGARIS PV1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42314 , F 156, S 8, H M 749068, I/A 3 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-28
Empresa: BOGARIS PV1 SL
- C/ RIBERA DEL LOIRA 60 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42314 , F 155, S 8, H M 749068, I/A 2 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-28
Empresa: BOGARIS PV1 SL
- Otras modificaciones estatutarias: Refundición de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42314 , F 155, S 8, H M 749068, I/A 2 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-28
Empresa: BOGARIS PV1 SL
- Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a MADRID.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6434 , F 65, S 8, H SE115140, I/A 6 D (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-41
Empresa: BOGARIS PV1 SL
- El desarrollo, construcción, montaje, puesta en marcha, explotación y mantenimiento de plantas de energía renovable, así como la producción y venta de electricidad obtenida mediante la explotación de las mismas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6434 , F 65, S 8, H SE115140, I/A 6 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-41
Empresa: BOGARIS PV1 SL
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6434 , F 65, S 8, H SE115140, I/A 6 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-41