BOFILL ARNAN MADRID SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social BOFILL ARNAN MADRID SA
CIF A28576205
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Fecha de Constitución 07/06/1979
Página Web www.bofill-arnan.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Bofill Sindreu Victor
Propietario ALTER CAPITAL & LOGISTICS SA
VINCULACIONES DE BOFILL ARNAN MADRID SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOFILL ARNAN MADRID SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTER CAPITAL & LOGISTICS SA | Socio Unico | 21/05/2013 | 01/02/2018 |
Arnan Martinez Alberto | Apoderado Solidario | 27/07/2009 | 01/02/2018 |
Arnan Martinez Alberto | Consejero Delegado | 10/02/2010 | 01/02/2018 |
Arnan Martinez Alberto | Presidente | 10/02/2010 | 01/02/2018 |
Arnan Martinez Alberto | Consejero | 10/02/2010 | 01/02/2018 |
Barbany Cahiz Jordi | Apoderado Solidario | 27/07/2009 | 01/02/2018 |
Bertran Fornos Jose | Secretario No Consejero | 10/02/2010 | 01/02/2018 |
Bofill Sindreu Victor | Apoderado Solidario | 27/07/2009 | 01/02/2018 |
Bofill Sindreu Victor | Administrador Unico | 24/05/2017 | 01/02/2018 |
Lopez Reina Torrijos Julian | Apoderado | 29/05/2009 | 01/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BOFILL ARNAN MADRID SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 90, S 8, H M 101138, I/A 29 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 90, S 8, H M 101138, I/A 29 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-28
- QUEDA CERRADA LA HOJA DE ESTA SOCIEDAD QUEDANDO EXTINGUIDA Y HABIENDOSE CANCELADO TODOS SUS ASIENTOS POR HABER SIDO ABSORBIDA POR OTRA DE BARCELONA, ALTER CAPITAL & LOGISTICS SA , DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 233.2 DEL RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 90, S 8, H M 101138, I/A 29 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-28
- NOTA MARGINAL DE CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 231 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 90, S 8, H M 101138, I/A 28M (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 89, S 8, H M 101138, I/A 28 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 7º, 8º Y 9º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 89, S 8, H M 101138, I/A 28 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 89, S 8, H M 101138, I/A 28 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 89, S 8, H M 101138, I/A 28 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
- Se hace constar el nombre correcto del Consejero Don Albert Arnán Martínez, según se acredita con Certificación del Registro Civil de Barcelona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 88, S 8, H M 101138, I/A 27 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 88, S 8, H M 101138, I/A 27 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28