ARNAN MARTINEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de ARNAN MARTINEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARNAN MARTINEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOFILL ARNAN MADRID SA | Apoderado Solidario | 27/07/2009 | 01/02/2018 |
BOFILL ARNAN MADRID SA | Consejero Delegado | 10/02/2010 | 01/02/2018 |
BOFILL ARNAN MADRID SA | Presidente | 10/02/2010 | 01/02/2018 |
BOFILL ARNAN MADRID SA | Consejero | 10/02/2010 | 01/02/2018 |
ALTER CAPITAL & LOGISTICS SA | Presidente | 12/06/2009 | 18/06/2013 |
ALTER CAPITAL & LOGISTICS SA | Consejero | 12/06/2009 | 18/06/2013 |
ALTER CAPITAL & LOGISTICS SA | Consejero Delegado | 12/06/2009 | 18/06/2013 |
BCN ADUANAS Y TRANSPORTES SA | Presidente | 12/06/2009 | 18/06/2013 |
BCN ADUANAS Y TRANSPORTES SA | Consejero | 12/06/2009 | 18/06/2013 |
BCN ADUANAS Y TRANSPORTES SA | Consejero Delegado | 12/06/2009 | 18/06/2013 |
VINCULACIONES DE ARNAN MARTINEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNAN MARTINEZ ALBERTO
Empresa: BOFILL ARNAN SA
Consejero Delegado
- Arnan Martinez Alberto
Consejero
- Arnan Martinez Alberto
- Barbany Cahiz Jordi
- Bofill Sindreu Victor
- Martinez Rubio Jordi
Presidente
- Arnan Martinez Alberto
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40850 , F 55, S 8, H B 24754, I/A 95 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-08
Empresa: BCN ADUANAS Y TRANSPORTES SA
Consejero Delegado
- Arnan Martinez Alberto
Consejero
- Arnan Martinez Alberto
- Barbany Cahiz Jordi
- Bofill Sindreu Victor
- Martinez Rubio Jordi
Presidente
- Arnan Martinez Alberto
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41776 , F 82, S 8, H B 36048, I/A 50 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-08
Empresa: BOFILL ARNAN MADRID SA
Consejero
- Arnan Martinez Alberto
- Barbany Cahiz Jordi
- Bofill Sindreu Victor
Presidente
- Arnan Martinez Alberto
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 87, S 8, H M 101138, I/A 24 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-28
Empresa: BOFILL ARNAN MADRID SA
Consejero Delegado
- Arnan Martinez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 87, S 8, H M 101138, I/A 24 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-28
Empresa: BOFILL ARNAN MADRID SA
Apoderado Solidario
- Arnan Martinez Alberto
- Barbany Cahiz Jordi
- Bofill Sindreu Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 87, S 8, H M 101138, I/A 23 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-28
Empresa: BCN ADUANAS Y TRANSPORTES SA
Consejero Delegado
- Arnan Martinez Alberto
Consejero
- Arnan Martinez Alberto
- Barbany Cahiz Jordi
- Bofill Sindreu Victor
- Martinez Rubio Jordi
Presidente
- Arnan Martinez Alberto
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32066 , F 144, S 8, H B 36048, I/A 45 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
Empresa: BOFILL ARNAN SA
Consejero Delegado
- Arnan Martinez Alberto
Consejero
- Arnan Martinez Alberto
- Barbany Cahiz Jordi
- Bofill Sindreu Victor
- Martinez Rubio Jordi
Presidente
- Arnan Martinez Alberto
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40850 , F 52, S 8, H B 24754, I/A 86 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
Información de ARNAN MARTINEZ ALBERTO
Mostramos los datos de ARNAN MARTINEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNAN MARTINEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos