BODEGAS DEL SEÑORIO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Afueras, S/N
Código Postal 50108
Municipio Almonacid de la Sierra
Provincia Zaragoza
Razón Social BODEGAS DEL SEÑORIO SA
CIF A50223130
Actividad Elaboración de vinos
Página Web www.bodegasdelsenorio.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario Bespalko Yana
VINCULACIONES DE BODEGAS DEL SEÑORIO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BODEGAS DEL SEÑORIO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bespalko Yana | Administrador Unico | 02/12/2013 | 09/08/2016 |
Bespalko Yana | Socio Unico | 02/12/2013 | 09/08/2016 |
Martinez Gil Luis Julian | Apoderado | 05/02/2016 | |
Velo Chacopino Maria-concepcion | Administrador Unico | 12/06/2012 | 02/12/2013 |
Martinez Gutierrez Jesus | Administrador Unico | 19/05/2011 | 12/06/2012 |
ACTOS BORME DE BODEGAS DEL SEÑORIO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913 , F 186, S 8, H Z 7009, I/A 19 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913 , F 186, S 8, H Z 7009, I/A 19 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913 , F 186, S 8, H Z 7009, I/A 19 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913 , F 186, S 8, H Z 7009, I/A 18 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913 , F 186, S 8, H Z 7009, I/A 17 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913 , F 186, S 8, H Z 7009, I/A 16 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913 , F 186, S 8, H Z 7009, I/A 16 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028 , F 225, S 8, H Z 7009, I/A 15 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028 , F 225, S 8, H Z 7009, I/A 15 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028 , F 225, S 8, H Z 7009, I/A 13 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-50