MARTINEZ GIL LUIS JULIAN
Informe ejecutivo de MARTINEZ GIL LUIS JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ GIL LUIS JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS DEL SEÑORIO SA | Apoderado | 05/02/2016 | |
REMOLQUES MARITIMOS SA | Apoderado Mancomunado | 12/05/2011 | 24/01/2013 |
REMOLQUES MARITIMOS SA | Apoderado | 14/01/2013 | 24/01/2013 |
REMOLQUES MARITIMOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/05/2011 | 14/01/2013 |
REMOLQUES MARITIMOS SA | Apoderado | 12/02/2010 | 13/05/2011 |
REMOLQUES MARITIMOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/02/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ GIL LUIS JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ GIL LUIS JULIAN
Empresa: BODEGAS DEL SEÑORIO SA
Apoderado
- Martinez Gil Luis Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913 , F 186, S 8, H Z 7009, I/A 18 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-50
Empresa: REMOLQUES MARITIMOS SA
Apoderado
- Martinez Gil Luis Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25615 , F 123, S 8, H M 82899, I/A 165 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-28
Empresa: REMOLQUES MARITIMOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Gil Luis Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25615 , F 123, S 8, H M 82899, I/A 165 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-28
Empresa: REMOLQUES MARITIMOS SA
Apoderado
- Gago Lopez Joaquin-javier-gonzalo
- Martinez Gil Luis Julian
- Perez Vallejo Alberto
- Vila Deus Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25615 , F 118, S 8, H M 82899, I/A 156 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: REMOLQUES MARITIMOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Gil Luis Julian
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25615 , F 116, S 8, H M 82899, I/A 153 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: REMOLQUES MARITIMOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Martinez Gil Luis Julian
- Perez Vallejo Alberto
- Vila Deus Juan Antonio
Consejero Delegado
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25615 , F 115, S 8, H M 82899, I/A 152 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: REMOLQUES MARITIMOS SA
Apoderado
- Martinez Gil Luis Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25615 , F 110, S 8, H M 82899, I/A 145 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-28
Empresa: REMOLQUES MARITIMOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lujan Pardo Antonio
- Martinez Gil Luis Julian
- Pastor Bedoya Rafael
- Vila Deus Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25615 , F 110, S 8, H M 82899, I/A 144 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-28
Información de MARTINEZ GIL LUIS JULIAN
Mostramos los datos de MARTINEZ GIL LUIS JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ GIL LUIS JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos