BOCAOS 2011 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Llana de Afuera, 3
Código Postal 09003
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social BOCAOS 2011 SL
CIF B09523218
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 09/03/2011
Página Web www.bocaos.es
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BOCAOS 2011 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BOCAOS 2011 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfaro Ruiz Carlos | Administrador Solidario | 11/03/2011 | 14/06/2017 |
De Usabel Izquierdo Francisco Javier | Administrador Solidario | 31/05/2011 | 14/06/2017 |
Gutierrez Garcia Oscar | Administrador Solidario | 11/03/2011 | 14/06/2017 |
Iglesias Hernando Borja Pedro | Administrador Solidario | 11/03/2011 | 08/11/2011 |
ACTOS BORME DE BOCAOS 2011 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 211, S 8, H BU 14008, I/A 4 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BOCAOS 2011 SL
Nif:B09523218
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:TAPIA LOPEZ, JOSE MARIA
Fecha de Resolución:03/12/2015
Número Procedimiento Concursal:981/2015
Datos Registrales:
Tomo:
632
Libro:
423
Folio:
211
Hoja:
8-14008
Inscripción:
4
Fecha Inscripción14/06/2017
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 211, S 8, H BU 14008, I/A 4 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BOCAOS 2011 SL
Nif:B09523218
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:TAPIA LOPEZ, JOSE MARIA
Fecha de Resolución:03/12/2015
Número Procedimiento Concursal:981/2015
Datos Registrales:
Tomo:
632
Libro:
423
Folio:
211
Hoja:
8-14008
Inscripción:
4
Fecha Inscripción14/06/2017
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 211, S 8, H BU 14008, I/A 4 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 211, S 8, H BU 14008, I/A 3 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 211, S 8, H BU 14008, I/A 2 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 209, S 8, H BU 14008, I/A 1 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-09
Dirección:C/ LLANA DE AFUERA 3 Y 5 BAJO (BURGOS)
Comienzo de operaciones:09/03/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Las actividades propias de los servicios de hosteleria y restauración tales como cafeteria, bar, restaurante, servicios de catering, organización de celebraciones y banquetes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 209, S 8, H BU 14008, I/A 1 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-09