DE USABEL IZQUIERDO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de DE USABEL IZQUIERDO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE USABEL IZQUIERDO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOCAOS 2011 SL | Administrador Solidario | 31/05/2011 | 14/06/2017 |
DE BURGOS AL CIELO SL | Administrador Solidario | 25/03/2015 | 06/11/2015 |
VINCULACIONES DE DE USABEL IZQUIERDO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE USABEL IZQUIERDO FRANCISCO JAVIER
Empresa: DE BURGOS AL CIELO SL
Administrador Solidario
- De Usabel Izquierdo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691, L 482, F 13, S 8, H BU 15805, I/A 2 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-09
Empresa: DE BURGOS AL CIELO SL
Administrador Solidario
- Alfaro Ruiz- Alberdi Carlos
- De Usabel Izquierdo Francisco Javier
- Gutierrez Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691, L 482, F 12, S 8, H BU 15805, I/A 1 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-09
Empresa: BOCAOS 2011 SL
Administrador Solidario
- De Usabel Izquierdo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 211, S 8, H BU 14008, I/A 2 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-09
Información de DE USABEL IZQUIERDO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de DE USABEL IZQUIERDO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE USABEL IZQUIERDO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos