BLUMER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mallorca, 12
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BLUMER SL
CIF B78867801
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BLUMER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLUMER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Prats Orgaz Ignacio Miguel | Administrador Solidario | 15/04/2016 | 27/12/2019 |
Prats Resano Miguel Angel | Liquidador | 27/12/2019 | 27/12/2019 |
Prats Resano Miguel Angel | Administrador Solidario | 15/04/2016 | 27/12/2019 |
ACTOS BORME DE BLUMER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15453 , F 210, S 8, H M 77279, I/A 7 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15453 , F 210, S 8, H M 77279, I/A 7 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15453 , F 210, S 8, H M 77279, I/A 7 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15453 , F 210, S 8, H M 77279, I/A 7 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
- C/ BALEARES 12 - BAJO DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15453 , F 210, S 8, H M 77279, I/A 6 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15453 , F 210, S 8, H M 77279, I/A 5 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-28