PRATS ORGAZ IGNACIO MIGUEL
Informe ejecutivo de PRATS ORGAZ IGNACIO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PRATS ORGAZ IGNACIO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VAPIA SA | Administrador Solidario | 03/08/2012 |
VINCULACIONES DE PRATS ORGAZ IGNACIO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRATS ORGAZ IGNACIO MIGUEL
Empresa: VAPIA SA
Administrador Solidario
- Prats Orgaz Ana Maria
- Prats Orgaz Ignacio Miguel
- Prats Resano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 126, S 8, H M 49740, I/A 11 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Empresa: BLUMER SL
Administrador Solidario
- Prats Orgaz Ignacio Miguel
- Prats Resano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15453 , F 210, S 8, H M 77279, I/A 7 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Empresa: VAPIA SA
Administrador Solidario
- Prats Orgaz Ana Maria
- Prats Orgaz Ignacio Miguel
- Prats Resano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 125, S 8, H M 49740, I/A 10 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Empresa: BLUMER SL
Administrador Solidario
- Prats Orgaz Ignacio Miguel
- Prats Resano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15453 , F 210, S 8, H M 77279, I/A 5 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-28
Empresa: VAPIA SA
Administrador Solidario
- Prats Orgaz Ignacio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 125, S 8, H M 49740, I/A 9 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-28
Información de PRATS ORGAZ IGNACIO MIGUEL
Mostramos los datos de PRATS ORGAZ IGNACIO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRATS ORGAZ IGNACIO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos