BLUE DOVE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BLUE DOVE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BLUE DOVE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLUE DOVE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 31/08/2015 | 01/07/2019 |
Camacho Cañete Sara | Consejero | 22/08/2012 | 01/07/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/12/2009 | 01/07/2019 |
Maroto Avison Jesus | Secretario | 21/09/2017 | 01/07/2019 |
Maroto Avison Jesus | Consejero | 21/09/2017 | 01/07/2019 |
Palomares Camacho Santiago J | Consejero | 22/08/2012 | 01/07/2019 |
Palomares Camacho Santiago J | Liquidador | 01/07/2019 | 01/07/2019 |
Palomares Camacho Sara | Apoderado | 01/10/2013 | 01/07/2019 |
Palomares Camacho Sara | Presidente | 21/09/2010 | 01/07/2019 |
Palomares Camacho Sara | Consejero | 21/09/2010 | 01/07/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BLUE DOVE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20227 , F 186, S 8, H M 269540, I/A 30 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20227 , F 186, S 8, H M 269540, I/A 30 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20227 , F 186, S 8, H M 269540, I/A 30 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20227 , F 186, S 8, H M 269540, I/A 30 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
- C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20227 , F 185, S 8, H M 269540, I/A 29 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20227 , F 185, S 8, H M 269540, I/A 28 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20227 , F 185, S 8, H M 269540, I/A 28 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20227 , F 185, S 8, H M 269540, I/A 28 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20227 , F 184, S 8, H M 269540, I/A 27 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20227 , F 184, S 8, H M 269540, I/A 26 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-28