DIAZ MONTAÑES ANA MARIA
Informe ejecutivo de DIAZ MONTAÑES ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIAZ MONTAÑES ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RED TURISTICA MENORQUINA SL | Consejero | 12/11/2021 | |
ARRENDAMIENTOS RAON SL | Socio Unico | 18/10/2021 | |
ARRENDAMIENTOS RAON SL | Administrador Unico | 18/10/2021 | |
HERMANAS WALDBURGER DIAZ SL | Administrador Unico | 07/08/2021 | |
HERMANAS WALDBURGER DIAZ SL | Apoderado | 05/01/2009 |
VINCULACIONES DE DIAZ MONTAÑES ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ MONTAÑES ANA MARIA
Empresa: NEWCORETUMESA SL
Consejero Delegado
- Diaz Montañes Ana Maria
Consejero
- Diaz Montañes Ana Maria
- Diaz Montañes Jose Guillermo
- Diaz Montañes Pedro Matias
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 97, S 8, H IM 7378, I/A 3 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-07
Empresa: RED TURISTICA MENORQUINA SA
Consejero
- Aliaga Eberle Gabriela
- Diaz Montañes Ana Maria
- Diaz Montañes Jose Guillermo
- Diaz Montañes Pedro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 15, S 8, H IM 1131, I/A 28 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-07
Empresa: INVERSIONES 3M SL
Administrador Unico
- Diaz Montañes Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42363 , F 74, S 8, H M 297303, I/A 5 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
Empresa: INVERSIONES 3M SL
Consejero Delegado
Consejero
- Diaz Montañes Ana Maria
- Diaz Montañes Jose Guillermo
- Diaz Montañes Pedro Matias
Presidente
Secretario
- Diaz Montañes Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42363 , F 74, S 8, H M 297303, I/A 5 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
Empresa: INVERSIONES 3M SL
Socio Único
- Diaz Montañes Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42363 , F 74, S 8, H M 297303, I/A 5 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
Empresa: HERMANAS WALDBURGER DIAZ SL
Administrador Unico
- Diaz Montañes Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17101 , F 65, S 8, H M 292852, I/A 6 (07/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-28
Empresa: NEWCORETUMESA SL
Consejero Delegado
- Diaz Montañes Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 97, S 8, H IM 7378, I/A 2 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-07
Empresa: NEWCORETUMESA SL
Secretario
- Diaz Montañes Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 97, S 8, H IM 7378, I/A 2 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-07
Empresa: NEWCORETUMESA SL
Consejero
- Diaz Montañes Ana Maria
- Diaz Montañes Jose Guillermo
- Diaz Montañes Pedro Matias
Presidente
Secretario
- Diaz Montañes Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 95, S 8, H IM 7378, I/A 1 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-07
Empresa: BLUE DOVE INVERSIONES SICAV
Secretario
- Diaz Montañes Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20227 , F 185, S 8, H M 269540, I/A 28 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-28
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ MONTAÑES ANA MARIA
Mostramos los datos de DIAZ MONTAÑES ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ MONTAÑES ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos