BLAGREEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Bonanova, 26
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BLAGREEN SL
CIF B62031299
Capital Social 198000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BLAGREEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLAGREEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Naves Soler Maria Dolores | Administrador Unico | 23/12/2022 | 30/11/2023 |
Naves Soler Maria Dolores | Liquidador | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
Naves Soler Maria Dolores | Administrador Unico | 22/01/2018 | 23/12/2022 |
Naves Soler Maria Dolores | Administrador Unico | 16/02/2015 | 22/01/2018 |
ACTOS BORME DE BLAGREEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 203, S 8, H B 210770, I/A 12 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 203, S 8, H B 210770, I/A 12 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 203, S 8, H B 210770, I/A 12 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-08
- PS BONANOVA Num.26 P.4 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 203, S 8, H B 210770, I/A 11 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 203, S 8, H B 210770, I/A 11 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
Capital Anterior: | 396.667,99 | Euros |
Disminución de capital | 198.667,99 | Euros |
Capital Actual: | 198.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 202, S 8, H B 210770, I/A 10 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 202, S 8, H B 210770, I/A 9 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 202, S 8, H B 210770, I/A 9 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 202, S 8, H B 210770, I/A 8 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 202, S 8, H B 210770, I/A 8 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-08