NAVES SOLER MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de NAVES SOLER MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVES SOLER MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLAGREEN SL | Administrador Unico | 23/12/2022 | 30/11/2023 |
BLAGREEN SL | Liquidador | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
BLAGREEN SL | Administrador Unico | 22/01/2018 | 23/12/2022 |
BLAGREEN SL | Administrador Unico | 16/02/2015 | 22/01/2018 |
JINGLAR SL | Administrador Unico | 21/01/2009 | 16/11/2011 |
VINCULACIONES DE NAVES SOLER MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVES SOLER MARIA DOLORES
Empresa: BLAGREEN SL
Liquidador
- Naves Soler Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 203, S 8, H B 210770, I/A 12 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-08
Empresa: BLAGREEN SL
Administrador Unico
- Naves Soler Maria Dolores
Liquidador
- Naves Soler Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 203, S 8, H B 210770, I/A 12 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-08
Empresa: BLAGREEN SL
Administrador Unico
- Naves Soler Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 203, S 8, H B 210770, I/A 11 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
Empresa: BLAGREEN SL
Administrador Unico
- Naves Soler Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 202, S 8, H B 210770, I/A 9 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-08
Empresa: BLAGREEN SL
Administrador Unico
- Naves Soler Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 202, S 8, H B 210770, I/A 9 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-08
Empresa: BLAGREEN SL
Administrador Unico
- Naves Soler Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 202, S 8, H B 210770, I/A 8 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-08
Empresa: BLAGREEN SL
Administrador Unico
- Naves Soler Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 202, S 8, H B 210770, I/A 8 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-08
Empresa: JINGLAR SL
Administrador Unico
- Naves Soler Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20010 , F 79, S 8, H B 127, I/A 8 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Empresa: JINGLAR SL
Administrador Unico
- Naves Soler Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20010 , F 79, S 8, H B 127, I/A 7 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-08
Información de NAVES SOLER MARIA DOLORES
Mostramos los datos de NAVES SOLER MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVES SOLER MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos