BITTRAVEL SA - EXTINGUIDA
VINCULACIONES DE BITTRAVEL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BITTRAVEL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO MARE NOSTRUM SA | Socio Unico | 14/05/2015 | 18/02/2016 |
BANCO MARE NOSTRUM SA | Socio único | 18/02/2016 | |
GESTION GLOBAL DE PARTICIPACIONES SL | Liquidador | 14/05/2015 | 18/02/2016 |
Martinez Cañamero Carlos Manuel | Apoderado | 18/02/2016 | |
EUROPEA DE GESTION DE ACTIVOS SL | Liquidador | 14/05/2015 |
ACTOS BORME DE BITTRAVEL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 120, S 8, H PM 31233, I/A 8 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 120, S 8, H PM 31233, I/A 8 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-07
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 120, S 8, H PM 31233, I/A 8 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 120, S 8, H PM 31233, I/A 7 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 120, S 8, H PM 31233, I/A 7 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 120, S 8, H PM 31233, I/A 7 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 120, S 8, H PM 31233, I/A Nota C (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 120, S 8, H PM 31233, I/ANota (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-07