MARTINEZ CAÑAMERO CARLOS MANUEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ CAÑAMERO CARLOS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ CAÑAMERO CARLOS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PULLTRAVEL SL | Liquidador | 19/09/2017 | 19/09/2017 |
PULLTRAVEL SL | Administrador Unico | 19/12/2014 | 19/09/2017 |
BITTRAVEL SA | Apoderado | 18/02/2016 | |
TCP-IB TECHNOLOGIC SL | Administrador Unico | 20/03/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ CAÑAMERO CARLOS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CAÑAMERO CARLOS MANUEL
Empresa: PULLTRAVEL SL
Liquidador
- Martinez Cañamero Carlos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 88, S 8, H PM 75215, I/A 2 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-07
Empresa: PULLTRAVEL SL
Administrador Unico
- Martinez Cañamero Carlos Manuel
Liquidador
- Martinez Cañamero Carlos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 88, S 8, H PM 75215, I/A 2 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-07
Empresa: BITTRAVEL SA
Apoderado
- Martinez Cañamero Carlos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 120, S 8, H PM 31233, I/A 8 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-07
Empresa: PULLTRAVEL SL
Administrador Unico
- Martinez Cañamero Carlos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 86, S 8, H PM 75215, I/A 1 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-07
Empresa: TCP-IB TECHNOLOGIC SL
Administrador Unico
- Martinez Cañamero Carlos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 55, S 8, H PM 62367, I/A 2 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-07
Información de MARTINEZ CAÑAMERO CARLOS MANUEL
Mostramos los datos de MARTINEZ CAÑAMERO CARLOS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CAÑAMERO CARLOS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos