BIS SUMINISTRO DE GAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Gas, 1
Código Postal 08003
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social BIS SUMINISTRO DE GAS SL
CIF B65465569
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 25/11/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BIS SUMINISTRO DE GAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIS SUMINISTRO DE GAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Fernandez Carlos Javier | Consejero | 02/03/2011 | 22/11/2011 |
Alvarez Fernandez Carlos Javier | Apoderado | 09/03/2011 | 22/11/2011 |
Balseiro Rodriguez Jesus | Apoderado | 09/03/2011 | 22/11/2011 |
Barcas Lewkowic Hila | Apoderado | 09/03/2011 | 22/11/2011 |
Basolas Tena Antoni | Consejero | 02/03/2011 | 22/11/2011 |
Basolas Tena Antonio | Apoderado | 09/03/2011 | 22/11/2011 |
Belsue Cantero Marta | Apoderado | 09/03/2011 | 22/11/2011 |
Berenguer Marsal Enrique | Apoderado | 09/03/2011 | 22/11/2011 |
Codorniu Castello Josep | Apoderado | 09/03/2011 | 22/11/2011 |
Felip Font Juan | Apoderado | 09/03/2011 | 22/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BIS SUMINISTRO DE GAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42399 , F 97, S 8, H B 406827, I/A 3 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42399 , F 97, S 8, H B 406827, I/A 3 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42399 , F 97, S 8, H B 406827, I/A 3 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
Apoderado
- Alvarez Fernandez Carlos Javier
- Balseiro Rodriguez Jesus
- Barcas Lewkowic Hila
- Basolas Tena Antonio
- Belsue Cantero Marta
- Berenguer Marsal Enrique
- Codorniu Castello Josep
- Felip Font Juan
- Juan Ferrer Rosa
- Lopez Jorda Daniel
- Lopez Jorda Daniel
- Marco Real Carlos
- Martinez Castro Sergio Carlos
- Quesada Morales Victor Antonio
- Renobell Santaren Alejandro
- Totusaus Calve Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42399 , F 94, S 8, H B 406827, I/A 2 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42399 , F 88, S 8, H B 406827, I/A 1 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08
Dirección:PZ DEL GAS Num.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:25/11/10
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL Y EN CONCRETO,ADQUISICION DE GAS NATURAL Y LA VENTA DE GAS A CONSUMIDORES Y A OTROS COMERCIALIZADORES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42399 , F 88, S 8, H B 406827, I/A 1 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08