BIOVALCOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mestre Gozalbo, 15
Código Postal 46005
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social BIOVALCOR SL
CIF B98215247
Capital Social 200000.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 18/01/2010
Página Web www.biovalcor.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario INSTITUTO DE VALORACION CORPORAL SL
VINCULACIONES DE BIOVALCOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIOVALCOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cebrian Burillo Enrique | Administrador Unico | 13/02/2014 | 18/02/2016 |
Cebrian Burillo Enrique | Apoderado Solidario | 06/04/2011 | 18/02/2016 |
Cebrian Burillo Enrique | Liquidador Unico | 18/02/2016 | 18/02/2016 |
INSTITUTO DE VALORACION CORPORAL SL | Socio Unico | 19/12/2013 | 18/02/2016 |
Nuñez Nadal Carlos | Apoderado Solidario | 15/06/2010 | 18/02/2016 |
Pastor Colldeforns Ricardo | Apoderado Solidario | 15/06/2010 | 18/02/2016 |
Nuñez Nadal Carlos | Administrador Mancomunado | 15/06/2010 | 13/02/2014 |
Pastor Colldeforns Ricardo | Administrador Mancomunado | 15/06/2010 | 13/02/2014 |
Drudis Zambrano Josep Maria | Apoderado Solidario | 15/06/2010 | 06/04/2011 |
ACTOS BORME DE BIOVALCOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 18, S 8, H V 139185, I/A 6 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 18, S 8, H V 139185, I/A 6 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 18, S 8, H V 139185, I/A 6 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 18, S 8, H V 139185, I/A 6 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 18, S 8, H V 139185, I/A 6 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 18, S 8, H V 139185, I/A 5 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 18, S 8, H V 139185, I/A 5 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 18, S 8, H V 139185, I/A 5 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 18, S 8, H V 139185, I/A 4 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-208-46