DRUDIS ZAMBRANO JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de DRUDIS ZAMBRANO JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE DRUDIS ZAMBRANO JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO DE VALORACION CORPORAL SL | Apoderado | 15/05/2009 | 14/04/2011 |
INVALCOR BARCELONA SL | Apoderado | 22/04/2010 | 14/04/2011 |
INVALCOR GESTION AIE | Apoderado | 08/07/2010 | 14/04/2011 |
REDROSAN INSTAL.LACIONS SA | Consejero | 13/04/2011 | |
BIOVALCOR SL | Apoderado Solidario | 15/06/2010 | 06/04/2011 |
INVALCOR MADRID SL | Apoderado | 03/03/2010 | 05/04/2011 |
NEW PEKINTER SL | Administrador Solidario | 13/07/2009 |
VINCULACIONES DE DRUDIS ZAMBRANO JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DRUDIS ZAMBRANO JOSEP MARIA
Empresa: INTERHOSPITALIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Drudis Zambrano Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32839 , F 66, S 8, H B 29313, I/A 20 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08
Empresa: INSTITUTO DE VALORACION CORPORAL SL
Apoderado
- Drudis Zambrano Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35427 , F 40, S 8, H B 267344, I/A 19 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08
Empresa: INVALCOR GESTION AIE
Apoderado
- Drudis Zambrano Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42007 , F 214, S 8, H B 398839, I/A 3 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08
Empresa: INVALCOR BARCELONA SL
Apoderado
- Drudis Zambrano Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41831 , F 204, S 8, H B 398606, I/A 3 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08
Empresa: BIOVALCOR SL
Apoderado Solidario
- Drudis Zambrano Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 17, S 8, H V 139185, I/A 3 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-46
Empresa: INVALCOR MADRID SL
Apoderado
- Drudis Zambrano Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27485 , F 193, S 8, H M 495266, I/A 3 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-28
Empresa: INVALCOR GESTION AIE
Apoderado
- Drudis Zambrano Josep Maria
- Nuñez Nadal Carlos
- Pastor Colldeforns Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42007 , F 210, S 8, H B 398839, I/A 2 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-08
Empresa: BIOVALCOR SL
Apoderado Solidario
- Drudis Zambrano Josep Maria
- Nuñez Nadal Carlos
- Pastor Colldeforns Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9192, L 6475, F 16, S 8, H V 139185, I/A 2 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-46
Empresa: INVALCOR BARCELONA SL
Apoderado
- Drudis Zambrano Josep Maria
- Nuñez Nadal Carlos
- Pastor Colldeforns Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41831 , F 202, S 8, H B 398606, I/A 2 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-08
Empresa: INVALCOR MADRID SL
Apoderado
- Drudis Zambrano Josep Maria
- Nuñez Nadal Carlos
- Pastor Colldeforns Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27485 , F 191, S 8, H M 495266, I/A 2 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-28
VER MAS ACTOS
Información de DRUDIS ZAMBRANO JOSEP MARIA
Mostramos los datos de DRUDIS ZAMBRANO JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DRUDIS ZAMBRANO JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos