BIOMA T B C SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Ceuta, 10
Código Postal 28292
Municipio Galapagar
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BIOMA T B C SLL
CIF B78207842
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Nombres Anteriores
- BIOMA T B C SAL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gardiazabal Pastor Andrea Babette Maria
VINCULACIONES DE BIOMA T B C SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIOMA T B C SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferreiro Alcantara Ernesto | Administrador Unico | 30/09/2010 | 30/08/2021 |
Gardiazabal Pastor Andrea Babette Maria | Apoderado | 19/10/2010 | 30/08/2021 |
Gardiazabal Pastor Andrea Babette Maria | Administrador Unico | 30/08/2021 | 30/08/2021 |
Ferreiro Alcantara Ernesto | Consejero Delegado Solidario | 30/09/2010 | |
Ferreiro Alcantara Ernesto | Presidente | 30/09/2010 | |
Ferreiro Alcantara Ernesto | Consejero | 30/09/2010 | |
Limia Sanchez Juan | Consejero Delegado Solidario | 30/09/2010 | |
Limia Sanchez Juan | Consejero | 30/09/2010 | |
Ortiz Martinez Agustin | Secretario | 30/09/2010 | |
Ortiz Martinez Agustin | Consejero Delegado Solidario | 30/09/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BIOMA T B C SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8256 , F 184, S 8, H M 133171, I/A 11 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8256 , F 184, S 8, H M 133171, I/A 11 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8256 , F 184, S 8, H M 133171, I/A 11 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8256 , F 184, S 8, H M 133171, I/A 11 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8256 , F 183, S 8, H M 133171, I/A 10 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-28
Empresa: BIOMA T B C SAL
- C/ CEUTA 10 (GALAPAGAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8256 , F 179, S 8, H M 133171, I/A 9 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-28
Empresa: BIOMA T B C SAL
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: - Modificación y nueva redacción de Estatutos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8256 , F 179, S 8, H M 133171, I/A 9 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-28
Empresa: BIOMA T B C SAL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8256 , F 179, S 8, H M 133171, I/A 9 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-28
Empresa: BIOMA T B C SAL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8256 , F 179, S 8, H M 133171, I/A 9 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-28