BIO4GLOBE SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Jaume I, 30
Código Postal 17001
Municipio Girona
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BIO4GLOBE SL
CIF B65207599
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 11/11/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BIO4GLOBE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIO4GLOBE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jesus Herrero Abellan | Apoderado | 13/07/2016 | 22/01/2021 |
Stephane Charles Lucien Rouze | Liquidador | 22/01/2021 | 22/01/2021 |
Stephane Charles Lucien Rouze | Administrador Unico | 27/06/2011 | 22/01/2021 |
Puigdemont Campos Luis | Apoderado | 22/02/2010 | 05/07/2011 |
Herrero Abellan Jesus | Administrador Unico | 03/12/2009 | 27/06/2011 |
ACTOS BORME DE BIO4GLOBE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3024 , F 220, S 8, H GI 58223, I/A 9 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3024 , F 220, S 8, H GI 58223, I/A 9 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3024 , F 220, S 8, H GI 58223, I/A 9 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3024 , F 220, S 8, H GI 58223, I/A 9 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3024 , F 220, S 8, H GI 58223, I/A 9 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3024 , F 220, S 8, H GI 58223, I/A 8 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-17
- AVDA JAUME I 30 3 2 (GIRONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3024 , F 220, S 8, H GI 58223, I/A 7 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41579 , F 78, S 8, H B 389524, I/A 6 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: "STEPHANE CHARLES LUCIENROUZE"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41579 , F 77, S 8, H B 389524, I/A 5 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-08