JESUS HERRERO ABELLAN
Informe ejecutivo de JESUS HERRERO ABELLAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JESUS HERRERO ABELLAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WIKI GROUP ANIMAL NUTRITION SL | Apoderado Solidario | 13/07/2016 |
VINCULACIONES DE JESUS HERRERO ABELLAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JESUS HERRERO ABELLAN
Empresa: GLEM'S INVESTISSEMENTS SL
Administrador Unico
- Jesus Herrero Abellan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817 , F 220, S 8, H GI 51552, I/A 6 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-17
Empresa: WIKI GROUP ANIMAL NUTRITION SL
Administrador Solidario
- Jesus Herrero Abellan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2945 , F 55, S 8, H GI 55278, I/A 11 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-17
Empresa: WIKI GROUP ANIMAL NUTRITION SL
Administrador Solidario
- Jesus Herrero Abellan
- Stephane Charles Lucien Rouze
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2945 , F 54, S 8, H GI 55278, I/A 5 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-17
Empresa: GROUP WIKI CEREALS SL
Apoderado Solidario
- Jesus Herrero Abellan
- Monica Ferrer Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2945 , F 53, S 8, H GI 55278, I/A 3 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-17
Empresa: BIO4GLOBE SL
Apoderado
- Jesus Herrero Abellan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3024 , F 220, S 8, H GI 58223, I/A 8 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-17
Empresa: HEDA CEREALS SL
Apoderado
- Jesus Herrero Abellan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2844 , F 37, S 8, H GI 52200, I/A 8 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-17
Empresa: GULUELMI INVESTISSEMENTS SL
Administrador Unico
- Jesus Herrero Abellan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817 , F 218, S 8, H GI 51552, I/A 1 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-17
Empresa: GULUELMI INVESTISSEMENTS SL
Socio Único
- Jesus Herrero Abellan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817 , F 218, S 8, H GI 51552, I/A 1 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-17
Información de JESUS HERRERO ABELLAN
Mostramos los datos de JESUS HERRERO ABELLAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JESUS HERRERO ABELLAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos