BIDASOALDIA COMUNICACION 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pinar, 15
Código Postal 20301
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social BIDASOALDIA COMUNICACION 2010 SL
CIF B75033605
Capital Social 3008.0 Euros
Fecha de Constitución 14/02/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BIDASOALDIA COMUNICACION 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIDASOALDIA COMUNICACION 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Notario Miriam | Administrador Solidario | 17/02/2012 | 04/02/2019 |
Garcia Notario Miriam | Liquidador Solidario | 04/02/2019 | 04/02/2019 |
Martinez Notario David | Administrador Solidario | 17/02/2012 | 04/02/2019 |
Sukunza Notario Maialen | Administrador Solidario | 17/02/2012 | 04/02/2019 |
Sukunza Notario Maialen | Liquidador Solidario | 04/02/2019 | 04/02/2019 |
Alvarez Prieto Javier | Administrador Unico | 28/07/2011 | 17/02/2012 |
Garcia Notario Miriam | Administrador Unico | 21/07/2011 | 28/07/2011 |
ACTOS BORME DE BIDASOALDIA COMUNICACION 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 21, S 8, H SS 33700, I/A 4 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 21, S 8, H SS 33700, I/A 4 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 21, S 8, H SS 33700, I/A 4 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 21, S 8, H SS 33700, I/A 4 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 21, S 8, H SS 33700, I/A 3 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 21, S 8, H SS 33700, I/A 3 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 21, S 8, H SS 33700, I/A 3 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- C/ PINAR Nº15 - BAJO (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 20, S 8, H SS 33700, I/A 2 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 20, S 8, H SS 33700, I/A 2 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-20