GARCIA NOTARIO MIRIAM
Informe ejecutivo de GARCIA NOTARIO MIRIAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA NOTARIO MIRIAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIDASOALDIA COMUNICACION 2010 SL | Administrador Solidario | 17/02/2012 | 04/02/2019 |
BIDASOALDIA COMUNICACION 2010 SL | Liquidador Solidario | 04/02/2019 | 04/02/2019 |
BIDASOALDIA COMUNICACION 2010 SL | Administrador Unico | 21/07/2011 | 28/07/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA NOTARIO MIRIAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA NOTARIO MIRIAM
Empresa: BIDASOALDIA COMUNICACION 2010 SL
Liquidador Solidario
- Garcia Notario Miriam
- Sukunza Notario Maialen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 21, S 8, H SS 33700, I/A 4 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
Empresa: BIDASOALDIA COMUNICACION 2010 SL
Administrador Solidario
- Garcia Notario Miriam
- Martinez Notario David
- Sukunza Notario Maialen
Liquidador Solidario
- Garcia Notario Miriam
- Sukunza Notario Maialen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 21, S 8, H SS 33700, I/A 4 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
Empresa: BIDASOALDIA COMUNICACION 2010 SL
Administrador Solidario
- Garcia Notario Miriam
- Martinez Notario David
- Sukunza Notario Maialen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 21, S 8, H SS 33700, I/A 3 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-20
Empresa: BIDASOALDIA COMUNICACION 2010 SL
Administrador Unico
- Garcia Notario Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 20, S 8, H SS 33700, I/A 2 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-20
Empresa: BIDASOALDIA COMUNICACION 2010 SL
Administrador Unico
- Garcia Notario Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 18, S 8, H SS 33700, I/A 1 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-20
Información de GARCIA NOTARIO MIRIAM
Mostramos los datos de GARCIA NOTARIO MIRIAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA NOTARIO MIRIAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos