BEROTOR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Barro Muntsaratz, 39
Código Postal 48220
Municipio Abadiño
Provincia Bizkaia
Razón Social BEROTOR SA
CIF A20082012
Actividad Fabricación de pernos y productos de tornillería
VINCULACIONES DE BEROTOR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BEROTOR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcibar Urquidi Jose | Liquidador | 28/01/2010 | 28/01/2010 |
Gonzalez Landazuri Jose Luis | Apoderado | 30/01/2009 | 28/01/2010 |
SA DE TUERCAS | Administrador Unico | 28/01/2010 | |
Varona Peña German | Apoderado | 25/03/2009 | 28/01/2010 |
ACTOS BORME DE BEROTOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 153, S 8, H BI 4049,A , I/ 16 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 153, S 8, H BI 4049,A , I/ 16 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 153, S 8, H BI 4049,A , I/ 16 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 153, S 8, H BI 4049,A , I/ 16 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-165-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 150, S 8, H BI 4049,A , I/ 15 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 101, S 8, H BI 4049,A , I/ 13 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-48