GONZALEZ LANDAZURI JOSE LUIS
Informe ejecutivo de GONZALEZ LANDAZURI JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GONZALEZ LANDAZURI JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTAMCAL ESTAMPADOS EN CALIENTE SA | Apoderado | 28/01/2009 | 09/10/2023 |
MECANIFRAN SL | Apoderado | 28/01/2009 | 09/10/2023 |
SA DE TUERCAS | Apoderado | 19/07/2018 | 05/10/2023 |
SA DE TUERCAS | Apoderado | 03/02/2009 | 05/10/2023 |
BEROTOR SA | Apoderado | 30/01/2009 | 28/01/2010 |
ACTI EUROPA SL | Administrador Solidario | 16/02/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ LANDAZURI JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ LANDAZURI JOSE LUIS
Empresa: MECANIFRAN SL
Apoderado
- Gonzalez Landazuri Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 224, S 8, H BI 23158, I/A 21 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-48
Empresa: ESTAMCAL ESTAMPADOS EN CALIENTE SA
Apoderado
- Gonzalez Landazuri Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3581 , F 222, S 8, H BI 344,A , I/ 43 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-48
Empresa: SA DE TUERCAS
Apoderado
- Gonzalez Landazuri Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 218, S 8, H BI 1142,A , I/ 80 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-48
Empresa: SA DE TUERCAS
Apoderado
- Gonzalez Landazuri Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 214, S 8, H BI 1142,A , I/ 70 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-48
Empresa: ACTI EUROPA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Landazuri Jose Luis
- Gorostiza Fernandez De Villaran Martin
- Varona Peña German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4697 , F 198, S 8, H BI 46495, I/A 5 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-48
Empresa: SA DE TUERCAS
Apoderado
- Gonzalez Landazuri Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 43, S 8, H BI 1142,A , I/ 58 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-48
Empresa: SA DE TUERCAS
Apoderado
- Gonzalez Landazuri Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 43, S 8, H BI 1142,A , I/ 57 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-48
Empresa: BEROTOR SA
Apoderado
- Gonzalez Landazuri Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 101, S 8, H BI 4049,A , I/ 13 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-48
Empresa: MECANIFRAN SL
Apoderado
- Gonzalez Landazuri Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 100, S 8, H BI 23158, I/A 10 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-28-48
Empresa: MECANIFRAN SL
Apoderado
- Gonzalez Landazuri Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 100, S 8, H BI 23158, I/A 9 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-28-48
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ LANDAZURI JOSE LUIS
Mostramos los datos de GONZALEZ LANDAZURI JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ LANDAZURI JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos