CRUCELL SPAIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Doce Estrellas, 5
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CRUCELL SPAIN SA
CIF A28125383
Actividad Fabricación de especialidades farmacéuticas
Fecha de Constitución 09/12/1963
Nombres Anteriores
- BERNA BIOTECH ESPAÑA SA
Órgano Administración Administrador único
Propietario Janssen Vaccines Branch Of Cilag Gmbh Internationa
VINCULACIONES DE CRUCELL SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CRUCELL SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Angelis Silvia Claudia | Apoderado | 19/05/2015 | 24/06/2019 |
De Angelis Silvia Claudia | Apoderado | 24/06/2019 | |
De Angelis Silvia Claudia | Liquidador | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
De Angelis Silvia Claudia | Administrador Unico | 03/10/2016 | 24/06/2019 |
De Angelis Silvia Claudia | Apoderado | 26/08/2015 | 24/06/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/01/2011 | 24/06/2019 |
Grol Michiel Alexander | Apoderado | 26/08/2015 | 24/06/2019 |
Janssen Vaccines Branch Of Cilag Gmbh Internationa | Socio Unico | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
Lopez Lopez Oleaga Jose Miguel | Apoderado | 19/05/2015 | 24/06/2019 |
Ott Petter | Apoderado | 23/09/2016 | 24/06/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CRUCELL SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23974 , F 223, S 8, H M 113998, I/A 128 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23974 , F 223, S 8, H M 113998, I/A 128 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23974 , F 223, S 8, H M 113998, I/A 128 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23974 , F 223, S 8, H M 113998, I/A 128 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23974 , F 223, S 8, H M 113998, I/A 128 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23974 , F 223, S 8, H M 113998, I/A 127 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23974 , F 223, S 8, H M 113998, I/A 126 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23974 , F 223, S 8, H M 113998, I/A 126 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23974 , F 222, S 8, H M 113998, I/A 125 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23974 , F 222, S 8, H M 113998, I/A 124 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28