DE ANGELIS SILVIA CLAUDIA
Informe ejecutivo de DE ANGELIS SILVIA CLAUDIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE ANGELIS SILVIA CLAUDIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRUCELL SPAIN SA | Apoderado | 19/05/2015 | 24/06/2019 |
CRUCELL SPAIN SA | Apoderado | 24/06/2019 | |
CRUCELL SPAIN SA | Liquidador | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
CRUCELL SPAIN SA | Administrador Unico | 03/10/2016 | 24/06/2019 |
CRUCELL SPAIN SA | Apoderado | 26/08/2015 | 24/06/2019 |
VINCULACIONES DE DE ANGELIS SILVIA CLAUDIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ANGELIS SILVIA CLAUDIA
Empresa: CRUCELL SPAIN SA
Liquidador
- De Angelis Silvia Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23974 , F 223, S 8, H M 113998, I/A 128 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-28
Empresa: CRUCELL SPAIN SA
Apoderado
- De Angelis Silvia Claudia
- De Angelis Silvia Claudia
- Grol Michiel Alexander
- Lopez Lopez Oleaga Jose Miguel
- Ott Petter
- Serrano Perez Bruno
- Van Herwijnen Wouter Eimert Rombout
- Wiget Silvan Frederic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23974 , F 223, S 8, H M 113998, I/A 128 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-28
Empresa: CRUCELL SPAIN SA
Administrador Unico
- De Angelis Silvia Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23974 , F 223, S 8, H M 113998, I/A 128 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-28
Empresa: CRUCELL SPAIN SA
Administrador Unico
- De Angelis Silvia Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23974 , F 223, S 8, H M 113998, I/A 126 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Empresa: CRUCELL SPAIN SA
Apoderado
- De Angelis Silvia Claudia
- Grol Michiel Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23974 , F 222, S 8, H M 113998, I/A 123 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-28
Empresa: CRUCELL SPAIN SA
Apoderado
- De Angelis Silvia Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23974 , F 216, S 8, H M 113998, I/A 118 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-28
Información de DE ANGELIS SILVIA CLAUDIA
Mostramos los datos de DE ANGELIS SILVIA CLAUDIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ANGELIS SILVIA CLAUDIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos