BENSELL MIRASIERRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Gta Cuatro Caminos, 6
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BENSELL MIRASIERRA SL
CIF B87149167
Capital Social 41000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 20/11/2014
Nombres Anteriores
- CATNIS INVESTMENTS SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Colomer Barrigon Marco
Propietario SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER SOCIMI SA
VINCULACIONES DE BENSELL MIRASIERRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BENSELL MIRASIERRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colomer Barrigon Marco | Administrador Unico | 16/03/2018 | 16/11/2018 |
SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER SOCIMI SA | Socio Unico | 16/03/2018 | 16/11/2018 |
Barrigan Patricia Cook | Administrador Solidario | 03/08/2016 | 16/03/2018 |
Cooperatie Bensell Real Estate Investment Iii Ba | Socio Unico | 10/02/2015 | 16/03/2018 |
Gilbert Gregory Justin | Administrador Solidario | 03/08/2016 | 16/03/2018 |
Barrigan Patricia Cook | Apoderado | 06/03/2015 | 09/03/2018 |
Benavides Grases Alfonso | Apoderado | 27/02/2015 | 09/03/2018 |
De Pablo Madrigal Francisco Javier | Apoderado | 06/03/2015 | 09/03/2018 |
Gilbert Gregory Justin | Apoderado | 06/03/2015 | 09/03/2018 |
Navarro Montesinos Paula | Apoderado | 27/02/2015 | 09/03/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BENSELL MIRASIERRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34981 , F 170, S 8, H M 591456, I/A 10 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34981 , F 170, S 8, H M 591456, I/A 10 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
- GTA DE CUATRO CAMINOS 6 Y 7 4º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34981 , F 170, S 8, H M 591456, I/A 9 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34981 , F 170, S 8, H M 591456, I/A 9 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34981 , F 170, S 8, H M 591456, I/A 9 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34981 , F 170, S 8, H M 591456, I/A 9 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34981 , F 170, S 8, H M 591456, I/A 9 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34981 , F 170, S 8, H M 591456, I/A 8 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32855 , F 103, S 8, H M 591456, I/A 7 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32855 , F 103, S 8, H M 591456, I/A 7 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28