NAVARRO MONTESINOS PAULA
Informe ejecutivo de NAVARRO MONTESINOS PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE NAVARRO MONTESINOS PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIS GLL GRACIA SL | Apoderado Solidario | 02/09/2013 |
VINCULACIONES DE NAVARRO MONTESINOS PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO MONTESINOS PAULA
Empresa: BENSELL MIRASIERRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34981 , F 170, S 8, H M 591456, I/A 8 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Empresa: CATNIS INVESTMENTS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32855 , F 99, S 8, H M 591456, I/A 3 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Empresa: LUGO RETAIL GALLERY SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Antunez Gutierrez Ana-paulina
- Llamas Bayon Emilio
- Navarro Montesinos Paula
- Salamanca Carrasco Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26847 , F 112, S 8, H M 387502, I/A 28 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Empresa: CAN AMETLLER OFFICES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Antunez Gutierrez Ana-paulina
- Llamas Bayon Emilio
- Navarro Montesinos Paula
- Salamanca Carrasco Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27131 , F 20, S 8, H M 385334, I/A 33 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Empresa: CAMINO FUENTE DE LA MORA 1 SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22316 , F 192, S 8, H M 398421, I/A 26 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
Empresa: EMIHASH ESPAÑOLA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Antunez Gutierrez Ana-paulina
- Antunez Gutierrez Ana-paulina
- Navarro Montesinos Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25617 , F 178, S 8, H M 10340, I/A 57 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
Empresa: CROSSBRIDGE INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31124 , F 45, S 8, H M 560129, I/A 4 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-28
Empresa: CAN AMETLLER OFFICES SL
Apoderado
- Antunez Gutierrez Ana-paulina
- De Vicente Rabanal Santiago
- Galindo Garcia Ana
- Guerrero Suarez Adolfo
- Navarro Montesinos Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27131 , F 18, S 8, H M 385334, I/A 28 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Empresa: EMIHASH ESPAÑOLA SA
Apoderado
- Antunez Gutierrez Ana-paulina
- De Vicente Rabanal Santiago
- Galindo Garcia Ana
- Guerrero Suarez Adolfo
- Navarro Montesinos Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25617 , F 176, S 8, H M 10340, I/A 52 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Empresa: CAMINO FUENTE DE LA MORA 1 SA
Apoderado
- Antunez Gutierrez Ana-paulina
- De Vicente Rabanal Santiago
- Galindo Garcia Ana
- Guerrero Suarez Adolfo
- Navarro Montesinos Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22316 , F 190, S 8, H M 398421, I/A 19 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
VER MAS ACTOS
Información de NAVARRO MONTESINOS PAULA
Mostramos los datos de NAVARRO MONTESINOS PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO MONTESINOS PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos