BELLEVILLAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Josep Tarradellas I Joan, 3
Código Postal 17310
Municipio Lloret de Mar
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BELLEVILLAS SL
CIF B17575952
Página Web www.costabrava.de
Nombres Anteriores
- EXCLUSIVE PROPERTIES EUROPE SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BELLEVILLAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BELLEVILLAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Lopez Deiros | Administrador Solidario | 04/08/2010 | 14/05/2013 |
Marta Marquez Pubill | Liquidador | 14/05/2013 | 14/05/2013 |
Marta Marquez Pubill | Administrador Solidario | 04/08/2010 | 14/05/2013 |
Jose Lopez Deiros | Administrador Unico | 04/08/2010 |
ACTOS BORME DE BELLEVILLAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 142, S 8, H GI 22599, I/A 15 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 142, S 8, H GI 22599, I/A 15 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 142, S 8, H GI 22599, I/A 15 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 142, S 8, H GI 22599, I/A 15 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-17
- f) La intermediación inmobiliaria en todo tipo de bienes inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 142, S 8, H GI 22599, I/A 14 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 142, S 8, H GI 22599, I/A 13 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 142, S 8, H GI 22599, I/A 13 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 142, S 8, H GI 22599, I/A 13 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-17