JOSE LOPEZ DEIROS
Informe ejecutivo de JOSE LOPEZ DEIROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE JOSE LOPEZ DEIROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROFUNDOS CAPITALS SL | Administrador Solidario | 04/02/2020 | |
WATERLINE INVESTMENTS SL | Administrador Mancomunado | 07/01/2020 | |
BELLEVILLAS SL | Administrador Solidario | 04/08/2010 | 14/05/2013 |
MARBLAVA MANSIONS SL | Administrador Solidario | 03/12/2012 | |
BELLEVILLAS SL | Administrador Unico | 04/08/2010 | |
GREAT VACATION ESTATES SL | Administrador Solidario | 04/08/2010 |
VINCULACIONES DE JOSE LOPEZ DEIROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE LOPEZ DEIROS
Empresa: EUROFUNDOS CAPITALS SL
Administrador Solidario
- Jose Lopez Deiros
- Marta Marquez Pubill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 876 , F 222, S 8, H GI 16333, I/A 13 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-17
Empresa: WATERLINE INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Jose Lopez Deiros
- Marta Marquez Pubill
- Rainer Muller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1511 , F 115, S 8, H GI 25490, I/A 10 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-17
Empresa: BELLEVILLAS SL
Administrador Solidario
- Jose Lopez Deiros
- Marta Marquez Pubill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 142, S 8, H GI 22599, I/A 15 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-17
Empresa: MARBLAVA MANSIONS SL
Administrador Solidario
- Jose Lopez Deiros
- Marta Marquez Pubill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 17, S 8, H GI 41937, I/A 3 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-17
Empresa: GREAT VACATION ESTATES SL
Administrador Solidario
- Jose Lopez Deiros
- Marta Marquez Pubill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1438 , F 40, S 8, H GI 23934, I/A 5 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-17
Empresa: BELLEVILLAS SL
Administrador Solidario
- Jose Lopez Deiros
- Marta Marquez Pubill
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 142, S 8, H GI 22599, I/A 13 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-17
Empresa: BELLEVILLAS SL
Administrador Unico
- Jose Lopez Deiros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 142, S 8, H GI 22599, I/A 13 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-17
Información de JOSE LOPEZ DEIROS
Mostramos los datos de JOSE LOPEZ DEIROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE LOPEZ DEIROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos