BELEDUN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ricardo Soriano, 22
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social BELEDUN SL
CIF B92526581
Capital Social 2126006.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 15/03/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BELEDUN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BELEDUN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Somova Vera | Liquidador | 09/10/2017 | 09/10/2017 |
Somova Vera | Administrador Unico | 30/12/2016 | 09/10/2017 |
Windstrom Holdings Limited | Socio Unico | 28/04/2017 | 09/10/2017 |
Buchecker Rainer Wilhelm Marie | Administrador Unico | 06/09/2012 | 30/12/2016 |
SANTA ANA 1 SL | Administrador Unico | 06/09/2012 |
ACTOS BORME DE BELEDUN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520, L 2432, F 21, S 8, H MA 69314, I/A 5 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520, L 2432, F 21, S 8, H MA 69314, I/A 5 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520, L 2432, F 21, S 8, H MA 69314, I/A 5 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520, L 2432, F 21, S 8, H MA 69314, I/A 5 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520, L 2432, F 21, S 8, H MA 69314, I/A 5 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-29
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.123.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.126.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 70.625,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520, L 2432, F 21, S 8, H MA 69314, I/A 4 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520, L 2432, F 21, S 8, H MA 69314, I/A 4 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520, L 2432, F 20, S 8, H MA 69314, I/A 3 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520, L 2432, F 20, S 8, H MA 69314, I/A 3 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-29
- Otras modificaciones estatutarias: De la representación y administración de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520, L 2432, F 19, S 8, H MA 69314, I/A 2 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-29