BUCHECKER RAINER WILHELM MARIE
Informe ejecutivo de BUCHECKER RAINER WILHELM MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BUCHECKER RAINER WILHELM MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELEDUN SL | Administrador Unico | 06/09/2012 | 30/12/2016 |
CROSMAR INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 20/01/2012 | 29/09/2015 |
AMBRASSY SL | Administrador Unico | 25/08/2011 | 26/06/2015 |
VINCULACIONES DE BUCHECKER RAINER WILHELM MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUCHECKER RAINER WILHELM MARIE
Empresa: BELEDUN SL
Administrador Unico
- Buchecker Rainer Wilhelm Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520, L 2432, F 20, S 8, H MA 69314, I/A 3 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-29
Empresa: CROSMAR INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Buchecker Rainer Wilhelm Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520, L 2432, F 27, S 8, H MA 69315, I/A 3 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-29
Empresa: AMBRASSY SL
Administrador Unico
- Buchecker Rainer Wilhelm Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694, L 1607, F 67, S 8, H MA 46275, I/A 4 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-29
Empresa: BELEDUN SL
Administrador Unico
- Buchecker Rainer Wilhelm Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520, L 2432, F 19, S 8, H MA 69314, I/A 2 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-29
Empresa: CROSMAR INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Buchecker Rainer Wilhelm Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520, L 2432, F 27, S 8, H MA 69315, I/A 2 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-29
Empresa: AMBRASSY SL
Administrador Unico
- Buchecker Rainer Wilhelm Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694, L 1607, F 67, S 8, H MA 46275, I/A 3 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-29
Información de BUCHECKER RAINER WILHELM MARIE
Mostramos los datos de BUCHECKER RAINER WILHELM MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUCHECKER RAINER WILHELM MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos