BECERRIL CORPORATE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trva de la Libertad, 3
Código Postal 30520
Municipio Jumilla
Provincia Murcia
Razón Social BECERRIL CORPORATE SL
CIF B85525111
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 15/09/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario PVQ ENERGY GLOBAL ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE BECERRIL CORPORATE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BECERRIL CORPORATE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anders Carl Christian Hallen | Administrador Unico | 24/12/2008 | 15/03/2010 |
Catharina Dorothea Von Ziegner | Liquidador | 15/03/2010 | 15/03/2010 |
PVQ ENERGY GLOBAL ESPAÑA SL | Socio Unico | 24/12/2008 | 15/03/2010 |
Luis Miguel Triguero Gomez | Administrador Unico | 24/12/2008 |
ACTOS BORME DE BECERRIL CORPORATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 54, S 8, H MU 70021, I/A 3 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 54, S 8, H MU 70021, I/A 3 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 54, S 8, H MU 70021, I/A 3 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 54, S 8, H MU 70021, I/A 3 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-48-30
- La actividad, negocio y promocion inmobiliaria. El desarrollo, la financiacion, construccion, instalacion y explotacion de instalaciones de produccion de energia solar fotovoltaica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 53, S 8, H MU 70021, I/A 2 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-30
- C/ TRAVESIA DE LA LIBERTAD 3 BAJO (JUMILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 53, S 8, H MU 70021, I/A 2 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 53, S 8, H MU 70021, I/A 2 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 53, S 8, H MU 70021, I/A 2 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 53, S 8, H MU 70021, I/A 2 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-30