OTAZO SL
Municipio Jumilla
Provincia Murcia
Razón Social OTAZO SL
CIF B30460166
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas
Teléfono 96 875 68 25
VINCULACIONES DE OTAZO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OTAZO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arcadio Tomas Hernandez | Apoderado | 25/05/2018 | 03/07/2019 |
Luis Gonzalez Soriano | Apoderado | 13/01/2016 | 25/05/2018 |
ACTOS BORME DE OTAZO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935 , F 62, S 8, H MU 17927, I/A 10 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935 , F 61, S 8, H MU 17927, I/A 9 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935 , F 61, S 8, H MU 17927, I/A 8 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935 , F 61, S 8, H MU 17927, I/A 7 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-30
- La producción, comercialización y distribución de todo tipo de energías eléctricas y de cualquier otra clase. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, autorización administrativa o inscripción en
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935 , F 61, S 8, H MU 17927, I/A 6 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-154-30