BEARINGPOINT MANAGED SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ayala, 66
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BEARINGPOINT MANAGED SERVICES SL
CIF B83538850
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 30/01/2003
VINCULACIONES DE BEARINGPOINT MANAGED SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BEARINGPOINT MANAGED SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfred Adrian | Apoderado | 24/11/2009 | 25/01/2011 |
Braley Charles Nathan | Apoderado | 24/11/2009 | 25/01/2011 |
TMF MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado | 06/03/2009 | 25/01/2011 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor de Cuentas Concursal | 12/05/2010 | |
Abel Windrawati | Apoderado Mancomunado | 21/01/2009 | 24/11/2009 |
Gerhard Manfred | Apoderado Mancomunado | 21/01/2009 | 24/11/2009 |
Heinz Manfred | Apoderado Mancomunado | 21/01/2009 | 24/11/2009 |
Kutschke Gerald | Apoderado Mancomunado | 21/01/2009 | 24/11/2009 |
Smeets Adolf Aloysius Jan | Apoderado Mancomunado | 21/01/2009 | 24/11/2009 |
Tambor Sven | Apoderado Mancomunado | 21/01/2009 | 24/11/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BEARINGPOINT MANAGED SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26062 , F 203, S 8, H M 315925, I/A 39 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26062 , F 203, S 8, H M 315925, I/A 39 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-28
- Sociedades absorbidas: BEARINGPOINT BUSINESS CONSULTING ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26062 , F 201, S 8, H M 315925, I/A 38 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-151-28
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26062 , F 201, S 8, H M 315925, I/A 37 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-28
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 22&, EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR DE CUENTAS, SIENDO LO CORRECTO AUDITOR DE CUENTAS CONSOLIDADAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18238 , F 85, S 8, H M 315925, I/A 22 (23/03/2007)
CVE: BORME-A-2010-95-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26062 , F 200, S 8, H M 315925, I/A 35 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26062 , F 200, S 8, H M 315925, I/A 35 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26062 , F 200, S 8, H M 315925, I/A 34 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-28