SMEETS ADOLF ALOYSIUS JAN
Informe ejecutivo de SMEETS ADOLF ALOYSIUS JAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SMEETS ADOLF ALOYSIUS JAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEARINGPOINT MANAGED SERVICES SL | Apoderado Mancomunado | 21/01/2009 | 24/11/2009 |
BEARINGPOINT SOFTWARE SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2009 | 13/11/2009 |
VINCULACIONES DE SMEETS ADOLF ALOYSIUS JAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SMEETS ADOLF ALOYSIUS JAN
Empresa: BEARINGPOINT MANAGED SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
- Abel Windrawati
- Gerhard Manfred
- Heinz Manfred
- Kutschke Gerald
- Smeets Adolf Aloysius Jan
- Tambor Sven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26062 , F 200, S 8, H M 315925, I/A 35 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-28
Empresa: BEARINGPOINT SOFTWARE SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado
- Abel Windrawati
- Gerhard Manfred
- Heinz Manfred
- Kutschke Gerald
- Smeets Adolf Aloysius Jan
- Tambor Sven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26193 , F 105, S 8, H M 239405, I/A 60 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-28
Empresa: BEARINGPOINT MANAGED SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
- Abel Windrawati
- Gerhard Manfred
- Heinz Manfred
- Kutschke Gerald
- Smeets Adolf Aloysius Jan
- Tambor Sven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26062 , F 198, S 8, H M 315925, I/A 31 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-28
Empresa: BEARINGPOINT SOFTWARE SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado
- Abel Windrawati
- Gerhard Manfred
- Heinz Manfred
- Kutschke Gerald
- Smeets Adolf Aloysius Jan
- Tambor Sven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26193 , F 105, S 8, H M 239405, I/A 58 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-28
Información de SMEETS ADOLF ALOYSIUS JAN
Mostramos los datos de SMEETS ADOLF ALOYSIUS JAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SMEETS ADOLF ALOYSIUS JAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos