BASOPRESS SA - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL ALMACENES BOROA - PARCELA Nº 9,
Municipio Amorebieta-Etxano
Provincia Bizkaia
Razón Social BASOPRESS SA
CIF A48478390
Actividad Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BASOPRESS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BASOPRESS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ledo Hernandez Isabel Maria | Secretario | 05/10/2009 | 21/06/2012 |
Ledo Hernandez Isabel Maria | Consejero | 05/10/2009 | 21/06/2012 |
Pardo Ansoleaga Francisco De Borja | Consejero | 05/10/2009 | 21/06/2012 |
Roman Molina Antonio | Liquidador | 21/06/2012 | 21/06/2012 |
Roman Molina Antonio | Presidente | 05/10/2009 | 21/06/2012 |
Roman Molina Antonio | Consejero Delegado | 05/10/2009 | 21/06/2012 |
Roman Molina Antonio | Consejero | 05/10/2009 | 21/06/2012 |
ACCESORIOS Y HERRAJES JIRO SL | Socio Unico | 02/02/2011 | 23/03/2012 |
Pardo Ansoleaga Francisco De Borja | Gerente | 02/02/2011 |
ACTOS BORME DE BASOPRESS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 122, S 8, H BI 914,A , I/ 15 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 122, S 8, H BI 914,A , I/ 15 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 122, S 8, H BI 914,A , I/ 15 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-48
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 122, S 8, H BI 914,A , I/ 15 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 122, S 8, H BI 914,A , I/ 14 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-78-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 121, S 8, H BI 914,A , I/ 13 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 121, S 8, H BI 914,A , I/ 12 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-241-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-217-48