PARDO ANSOLEAGA FRANCISCO DE BORJA
Informe ejecutivo de PARDO ANSOLEAGA FRANCISCO DE BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PARDO ANSOLEAGA FRANCISCO DE BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALPINA ALMACENES DE PIEDRA NATURAL SL | Apoderado | 15/07/2013 | 23/07/2014 |
BASOPRESS SA | Consejero | 05/10/2009 | 21/06/2012 |
BASOPRESS SA | Gerente | 02/02/2011 |
VINCULACIONES DE PARDO ANSOLEAGA FRANCISCO DE BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARDO ANSOLEAGA FRANCISCO DE BORJA
Apoderado
- Pardo Ansoleaga Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 124, S 8, H BI 34617, I/A 15 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-48
Apoderado
- Pardo Ansoleaga Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4187 , F 220, S 8, H BI 34617, I/A 14 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-48
Empresa: BASOPRESS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ledo Hernandez Isabel Maria
- Pardo Ansoleaga Francisco De Borja
- Roman Molina Antonio
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 122, S 8, H BI 914,A , I/ 15 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-48
Empresa: BASOPRESS SA
Gerente
- Pardo Ansoleaga Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 121, S 8, H BI 914,A , I/ 12 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-48
Empresa: BASOPRESS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ledo Hernandez Isabel Maria
- Pardo Ansoleaga Francisco De Borja
- Roman Molina Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 121, S 8, H BI 914,A , I/ 11 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-201-48
Empresa: BASOPRESS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ledo Hernandez Isabel Maria
- Pardo Ansoleaga Francisco De Borja
- Roman Molina Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 121, S 8, H BI 914,A , I/ 11 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-201-48
Información de PARDO ANSOLEAGA FRANCISCO DE BORJA
Mostramos los datos de PARDO ANSOLEAGA FRANCISCO DE BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARDO ANSOLEAGA FRANCISCO DE BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos