BARNSLEY SL - EXTINGUIDA
Provincia Zaragoza
Razón Social BARNSLEY SL
CIF B78931391
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- BARNSLEY SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BARNSLEY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARNSLEY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alierta Izuel Cesareo | Consejero | 05/05/2016 | 28/12/2021 |
Alierta Izuel Cesareo | Consejero Delegado | 05/05/2016 | 28/12/2021 |
Iranzo Placer Fernando | Presidente | 05/05/2016 | 28/12/2021 |
Iranzo Placer Fernando | Consejero | 05/05/2016 | 28/12/2021 |
Iranzo Placer Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/05/2017 | 28/12/2021 |
Sainz De Varanda Alierta Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/05/2017 | 28/12/2021 |
Sainz De Varanda Alierta Fernando | Secretario | 05/05/2016 | 28/12/2021 |
Sainz De Varanda Alierta Fernando | Consejero | 05/05/2016 | 28/12/2021 |
Iranzo Placer Fernando | Apoderado Solidario | 03/05/2017 | |
Alierta Izuel Cesareo | Administrador Solidario | 11/02/2013 | 05/05/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BARNSLEY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 37, S 8, H Z 43573, I/A 8 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 37, S 8, H Z 43573, I/A 8 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 37, S 8, H Z 43573, I/A 8 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 37, S 8, H Z 43573, I/A 8 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-50
Empresa: BARNSLEY SA
- MODIFICACION Y REFUNDICION TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 35, S 8, H Z 43573, I/A 7 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-50
Empresa: BARNSLEY SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 35, S 8, H Z 43573, I/A 7 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-50
Empresa: BARNSLEY SA
- Denominación y forma adoptada: BARNSLEY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 35, S 8, H Z 43573, I/A 7 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-50
Empresa: BARNSLEY SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 33, S 8, H Z 43573, I/A 6 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-50
Empresa: BARNSLEY SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 33, S 8, H Z 43573, I/A 6 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-50
Empresa: BARNSLEY SA
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración. MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 115, S 8, H Z 43573, I/A 5 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-50